Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Tatarella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Tatarella
Nasce a Cerignola (Foggia) il 17 settembre 1935
Deceduto il 8 febbraio 1999
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
575
Progetti di legge presentati
|
1840
Atti di indirizzo e controllo
|
241
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 11 luglio 1979 al 19 dicembre 1979
IX Commissione (lavori pubblici)
Membro dal 19 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 29 luglio 1980 al 9 dicembre 1981
Subentra a:
Domenico Mennitti
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
Membro dal 18 settembre 1980 al 27 ottobre 1982
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 10 novembre 1981 al 30 novembre 1981
IX Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 12 luglio 1983 al 19 settembre 1984
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 26 ottobre 1983 al 25 settembre 1984
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 19 settembre 1984 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di stato
Membro dal 15 ottobre 1987 al 8 novembre 1991
XI Legislatura della Repubblica italiana
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 30 aprile 1992 al 14 aprile 1994
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 21 aprile 1994 al 25 maggio 1994
Membro dal 24 febbraio 1995 al 8 maggio 1996
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (aima)
Membro dal 27 settembre 1995 al 14 novembre 1995
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 15 maggio 1996 al 8 febbraio 1999
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 giugno 1996 al 26 febbraio 1998
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea dell'atlantico del nord
Membro dal 6 giugno 1996 al 18 giugno 1996
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
Membro dal 4 febbraio 1997 al 8 febbraio 1999
Vicepresidente dal 5 febbraio 1997 al 8 febbraio 1999
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 26 febbraio 1998 al 8 febbraio 1999
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1979
54
1980
15
1981
10
1982
5
1983
54
1984
34
1985
9
1986
11
1987
76
1988
20
1989
10
1990
18
1991
15
1992
86
1993
14
1994
51
1995
17
1996
50
1997
22
1998
4