Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Mellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Mellini
Nasce a Civitavecchia (Roma) il 10 febbraio 1927
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
151
Progetti di legge presentati
|
3125
Atti di indirizzo e controllo
|
1083
Interventi
|
6
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. vito miceli, a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 28 settembre 1976 al 28 ottobre 1976
Commissione speciale incaricata, in sede referente, dell'esame dei progetti di legge concernenti disposizioni in materia di locazioni di immobili urbani
Membro dal 21 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Membro dal 28 gennaio 1977 al 22 luglio 1977
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. bodrato, piccoli e salvi, a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 13 novembre 1978 al 7 febbraio 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 6 luglio 1979 al 1 agosto 1979
Membro dal 6 luglio 1979 al 11 luglio 1983
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 11 luglio 1979 al 6 gennaio 1983
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Giunta per il regolamento
Membro dal 21 ottobre 1981 al 14 febbraio 1982
Subentra a:
Francesco De Cataldo
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 6 gennaio 1983 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 12 luglio 1983 al 20 settembre 1984
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 19 luglio 1983 al 20 settembre 1984
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 23 luglio 1987 al 22 aprile 1992
II Commissione (giustizia)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
5
1978
4
1979
24
1980
21
1981
7
1982
13
1983
4
1984
3
1987
22
1988
20
1989
11
1990
5
1991
2
1992
1