Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tiziana Maiolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tiziana Maiolo
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 23 giugno 1941
maturita' classica;giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
139
Progetti di legge presentati
|
73
Interventi
|
379
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (173)
Altro firmatario (206)
Hai trovato 379 risultati
pagina
1
di 26
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00024 presentata da CAPRILI MILZIADE (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
MOZIONE 1/00016 presentata da GARAVINI ANDREA SERGIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00052 presentata da GARAVINI ANDREA SERGIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00069 presentata da MAIOLO TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02144 presentata da MANTOVANI RAMON (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02197 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
MOZIONE 1/00029 presentata da RONCHI EDOARDO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00084 presentata da AZZOLINA ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02547 presentata da PIZZINATO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02468 presentata da MAIOLO TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920624
MOZIONE 1/00034 presentata da BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02839 presentata da SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920701
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02784 presentata da PIZZINATO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920701
INTERPELLANZA 2/00105 presentata da SENESE SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920701
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02954 presentata da GHEZZI GIORGIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920703
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
8
1994
10
1995
12
1996
24
1997
22
1998
23
1999
30
2000
3