Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tiziana Maiolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tiziana Maiolo
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 23 giugno 1941
maturita' classica;giornalista
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
139
Progetti di legge presentati
|
379
Atti di indirizzo e controllo
|
73
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Membro dal 30 aprile 1992 (RIFONDAZIONE COMUNISTA )
MISTO
Membro dal 29 giugno 1993 (MISTO )
XII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 21 aprile 1994 (FORZA ITALIA )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 15 maggio 1996 (FORZA ITALIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
8
1994
10
1995
12
1996
24
1997
22
1998
23
1999
30
2000
3