Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tiziana Maiolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tiziana Maiolo
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 23 giugno 1941
maturita' classica;giornalista
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
139
Progetti di legge presentati
|
379
Atti di indirizzo e controllo
|
73
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Vicepresidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
II Commissione (giustizia)
Presidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
Membro dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
II Commissione (giustizia)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 21 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione
Membro dal 16 ottobre 1996 al 22 settembre 1997
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 22 settembre 1997 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
8
1994
10
1995
12
1996
24
1997
22
1998
23
1999
30
2000
3