Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tiziana Maiolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tiziana Maiolo
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 23 giugno 1941
maturita' classica;giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
139
Progetti di legge presentati
|
379
Atti di indirizzo e controllo
|
73
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Vicepresidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Presidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
8
1994
10
1995
12
1996
24
1997
22
1998
23
1999
30
2000
3