Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Da Como
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Da Como
Nasce a Brescia il 16 marzo 1869
Deceduto a Lonato (Brescia) il 5 settembre 1941
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
4
Progetti di legge presentati
|
168
Interventi e citazioni
|
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Da Como Ugo
Giurisdizioni speciali e decreti-legge
Rivista di politica economica. - 12 (1922), p. 153-160
D20 - Il decreto legge tra Governo e Parlamento
Da Como Ugo
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1919
3