Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Da Como
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Da Como
Nasce a Brescia il 16 marzo 1869
Deceduto a Lonato (Brescia) il 5 settembre 1941
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
4
Progetti di legge presentati
|
168
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi parlamentari
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 24 marzo 1909 al 29 settembre 1913
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per il regolamento interno
Segretario dal 29 novembre 1913 al 23 giugno 1919
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1919
3