I Governo Salandra
Sottosegretario: Ministero delle Finanze, dal 21.03.1914 al 05.11.1914
II Governo Salandra
Sottosegretario: Ministero del Tesoro, dal 05.11.1914 al 18.06.1916
I Governo Boselli
Sottosegretario: Ministero del Tesoro, dal 18.06.1916 al 29.10.1917
I Governo Nitti
Ministro: Ministero dell'Assistenza Militare e Pensioni di Guerra, dal 23.06.1919 al 24.11.1919 Soppresso con r.d.l. 25 novembre 1919 n. 2200