I Governo Balbo
Ministro: Ministro senza portafoglio, dal 20.07.1848 al 27.07.1848
I Governo Casati
Ministro: Ministero dell'Istruzione Pubblica, dal 27.07.1848 al 15.08.1848
Ministro: Ministro senza portafoglio, dal 27.07.1848 al 04.08.1848
I Governo Gioberti
Presidente: Presidenza del Consiglio, dal 16.12.1848 al 21.02.1849
Ministro: Ministero degli Affari Esteri, dal 16.12.1848 al 21.02.1849
II Legislatura del Regno di Sardegna
I Governo De Launay
Ministro: Ministero dell'Istruzione Pubblica, dal 27.03.1849 al 07.05.1849
Ministro: Ministro senza portafoglio, dal 27.03.1849 al 07.05.1849