Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Gioberti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Gioberti
Nasce a Torino il 5 aprile 1801
Deceduto a Parigi (Francia) il 26 ottobre 1852
Ecclesiastico
Presidente della Camera
Legislatura I del Regno di Sardegna
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
1
Progetti di legge presentati
|
33
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
I Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Presidente dal 8 maggio 1848 al 16 dicembre 1848
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
Progetti di legge presentati
1849
1