IV Governo Berlusconi
Dal 7 maggio 2008 al 16 novembre 2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 giugno 2008 al 27 marzo 2009
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Gianni Letta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 08.05.2008
al 16.11.2011
con funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri (08.05.2008)
con delega alle funzioni in materia di servizi di sicurezza (22.05.2008)
-
-
Aldo Brancher
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 18.06.2010
con delega alle Riforme (12.05.2008)
-
-
Michela Vittoria Brambilla
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 08.05.2009
con delega al Turismo (12.05.2008)
-
-
Maurizio Balocchi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 15.02.2010
con delega alla Semplificazione legislativa (12.05.2008)
-
-
Carlo Giovanardi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega alla Famiglia, droga e servizio civile (12.05.2008)
-
-
Rocco Crimi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega allo Sport (12.05.2008)
-
-
Gianfranco Micciche'
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega al CIPE (12.05.2008)
-
-
Paolo Bonaiuti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega all'Editoria (12.05.2008)
-
-
Guido Bertolaso
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 23.05.2008
al 11.11.2010
con delega alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania (30.05.2008)
Ministero della difesa
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
-
-
Roberto Menia
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 17.11.2010
Ministero dell'economia e delle finanze
-
-
Luigi Casero
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
Ministero degli affari esteri
Ministero dello sviluppo economico
-
-
Paolo Romani
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 30.06.2009
-
-
Adolfo Urso
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 30.06.2009
-
-
Ugo Martinat
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 28.03.2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della giustizia
Ministero per i beni e le attivita' culturali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
-
-
Luca Zaia
-
Ministro
dal 16.05.2008
al 16.04.2010
Riforme per il federalismo
-
-
Umberto Bossi
-
Ministro senza portafoglio
dal 08.05.2008
al 16.11.2011
Semplificazione normativa
Rapporti con il parlamento
-
-
Elio Vito
-
Ministro senza portafoglio
dal 08.05.2008
al 16.11.2011
Pari opportunita'
Rapporti con le regioni
-
-
Raffaele Fitto
-
Ministro senza portafoglio
dal 08.05.2008
al 09.06.2010
Pubblica amministrazione e innovazione
Politiche europee
-
-
Andrea Ronchi
-
Ministro senza portafoglio
dal 21.05.2008
al 17.11.2010
Attuazione del programma di governo
Gioventu'
-
-
Giorgia Meloni
-
Ministro senza portafoglio
dal 13.06.2008
al 16.11.2011