IV Governo Berlusconi
Dal 7 maggio 2008 al 16 novembre 2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 11 novembre 2010 al 16 novembre 2010
-
Lascia l'incarico
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Guido Bertolaso (Presidenza del Consiglio dei ministri)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Gianni Letta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 08.05.2008
al 16.11.2011
con funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri (08.05.2008)
con delega alle funzioni in materia di servizi di sicurezza (22.05.2008)
-
-
Carlo Giovanardi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega alla Famiglia, droga e servizio civile (12.05.2008)
-
-
Rocco Crimi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega allo Sport (12.05.2008)
-
-
Gianfranco Micciche'
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega al CIPE (12.05.2008)
-
-
Paolo Bonaiuti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
con delega all'Editoria (12.05.2008)
-
-
Francesco Belsito
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 22.02.2010
al 16.11.2011
-
-
Laura Ravetto
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 04.03.2010
al 16.11.2011
-
-
Andrea Augello
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 04.03.2010
al 16.11.2011
Ministero della difesa
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
-
-
Roberto Menia
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 17.11.2010
Ministero dell'economia e delle finanze
-
-
Luigi Casero
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.05.2008
al 16.11.2011
-
-
Sonia Viale
-
Sottosegretario di Stato
dal 20.05.2010
al 05.05.2011
Ministero degli affari esteri
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della giustizia
Ministero per i beni e le attivita' culturali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero dello sviluppo economico
Ministero della salute
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Riforme per il federalismo
-
-
Umberto Bossi
-
Ministro senza portafoglio
dal 08.05.2008
al 16.11.2011
Semplificazione normativa
Rapporti con il parlamento
-
-
Elio Vito
-
Ministro senza portafoglio
dal 08.05.2008
al 16.11.2011
Pari opportunita'
Pubblica amministrazione e innovazione
Politiche europee
-
-
Andrea Ronchi
-
Ministro senza portafoglio
dal 21.05.2008
al 17.11.2010
Attuazione del programma di governo
Gioventu'
-
-
Giorgia Meloni
-
Ministro senza portafoglio
dal 13.06.2008
al 16.11.2011
Turismo
Rapporti con le regioni e coesione territoriale
-
-
Raffaele Fitto
-
Ministro senza portafoglio
dal 10.06.2010
al 16.11.2011
con delega a SVILUPPO E COESIONE ECONOMICA E TERRITORIALE (10.06.2010)