V Governo Andreotti
Dal 20 marzo 1979 al 4 agosto 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 26 marzo 1979 al 27 marzo 1979
-
Lasciano l'incarico
-
Vicepresidente del Consiglio
Ugo La Malfa (Presidenza del Consiglio dei ministri)
Ministro
Ugo La Malfa (Ministero del bilancio e della programmazione economica)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Michele Di Giesi
-
Ministro senza portafoglio
dal 20.03.1979
al 04.08.1979
con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (20.03.1979)
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Dario Antoniozzi
-
Ministro
dal 20.03.1979
al 15.07.1979
con delega per il coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (20.03.1979)
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero dei lavori pubblici
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero della pubblica istruzione
Ministero degli affari esteri
Ministero della sanita'
Ministero di grazia e giustizia
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero del commercio con l'estero
Ministero delle finanze
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero del tesoro
Ministero dei trasporti
Ministero della marina mercantile
Ministero dell'interno
Ministero della difesa
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero delle partecipazioni statali