V Governo Moro
Dal 12 febbraio 1976 al 29 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 febbraio 1976 al 28 luglio 1976
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Angelo Salizzoni,
Gianuario Carta
Sottosegretario di Stato
Manfredi Bosco,
Francesco Bova,
Egidio Carenini,
Francesco Cattanei,
Girolamo La Penna,
Alberto Spigaroli,
Onorio Cengarle,
Giuseppe Fracassi,
Nino Cristofori,
Lucio Abis,
Luigi Granelli,
Costante Degan,
Renato Dell'Andro,
Antonino Drago,
Francesco Fabbri,
Carlo Felici,
Franco Foschi,
Tina Anselmi,
Luigi Michele Galli,
Alberto Del Nero,
Francesco Smurra,
Decio Scardaccione,
Luigi Dalvit,
Ignazio Vincenzo Senese,
Giuseppe Cerami,
Gian Aldo Arnaud,
Salvatore Lima,
Arcangelo Lobianco,
Primo Lucchesi,
Antonio Mario Franco Mazzarrino,
Guglielmo Nucci,
Filippo Maria Pandolfi,
Luciano Radi,
Giuseppe Sinesio,
Giorgio Spitella,
Giacinto Urso,
Giuseppe Zamberletti
-
-
Aldo Moro
-
Presidente del Consiglio
dal 12 febbraio 1976 al 29 luglio 1976
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Tommaso Morlino
-
Ministro senza portafoglio
dal 12.02.1976
al 29.07.1976
con delega per l'organizzazione della Pubblica Amministrazione e per le Regioni (13.02.1976)
-
-
Angelo Salizzoni
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
con funzione di Segretario (13.02.1976)
-
-
Gianuario Carta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero del bilancio e della programmazione economica
-
-
Giulio Andreotti
-
Ministro
dal 12.02.1976
al 29.07.1976
con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (12.02.1976)
Ministero dei beni culturali e ambientali
-
-
Mario Pedini
-
Ministro
dal 12.02.1976
al 29.07.1976
con delega per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (12.02.1976)
Ministero dei trasporti
Ministero del tesoro
-
-
Lucio Abis
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero della sanita'
-
-
Franco Foschi
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero del turismo e spettacolo
Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Tina Anselmi
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero del commercio con l'estero
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero della difesa
-
-
Luigi Dalvit
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
-
-
Luciano Radi
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero della marina mercantile
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Carlo Felici
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero di grazia e giustizia
Ministero delle finanze
Ministero dei lavori pubblici
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Giacinto Urso
-
Sottosegretario di Stato
dal 13.02.1976
al 29.07.1976
Ministero degli affari esteri
Ministero delle partecipazioni statali