VI Governo De Gasperi
Dal 27 gennaio 1950 al 26 luglio 1951
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 febbraio 1950 al 16 febbraio 1950
-
Lascia l'incarico
-
Sottosegretario di Stato
Vittorio Pertusio (Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Ugo La Malfa
-
Ministro senza portafoglio
dal 28.01.1950
al 05.04.1951
-
-
Giulio Andreotti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.01.1950
al 26.07.1951
-
-
Edoardo Martino
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
con delega per l'Assistenza ai Reduci e ai Partigiani (31.01.1950)
Ministero del commercio con l'estero
Ministero della difesa
Ministero della marina mercantile
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Carlo Vischia
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
Ministero del bilancio
Ministero del tesoro
-
-
Silvio Gava
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
-
-
Ennio Avanzini
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
con delega per i Danni di Guerra (31.01.1950)
-
-
Domenico Chiaramello
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 05.04.1951
con delega per le Pensioni di Guerra (31.01.1950)
Ministero di grazia e giustizia
-
-
Egidio Tosato
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
Ministero dell'interno
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero dell'industria e del commercio
-
-
Vinicio Ziino
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero dei trasporti
Ministero degli affari esteri
-
-
Francesco Maria Dominedo'
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
con delega per Italiani all'Estero (31.01.1950)
Ministero delle finanze
Alto commissariato per l'alimentazione
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per il turismo