VI Governo De Gasperi
Dal 27 gennaio 1950 al 26 luglio 1951
I Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 aprile 1951 al 25 luglio 1951
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Giulio Andreotti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 29.01.1950
al 26.07.1951
-
-
Edoardo Martino
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
con delega per l'Assistenza ai Reduci e ai Partigiani (31.01.1950)
Ministero della difesa
Ministero per l'africa italiana
Ministero della pubblica istruzione
-
-
Carlo Vischia
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
Ministero del bilancio
Ministero del tesoro
-
-
Silvio Gava
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
-
-
Ennio Avanzini
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
con delega per i Danni di Guerra (31.01.1950)
Ministero di grazia e giustizia
-
-
Egidio Tosato
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
Ministero dell'interno
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero dell'industria e del commercio
-
-
Vinicio Ziino
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero degli affari esteri
-
-
Francesco Maria Dominedo'
-
Sottosegretario di Stato
dal 31.01.1950
al 26.07.1951
con delega per Italiani all'Estero (31.01.1950)
Ministero delle finanze
Ministero dei trasporti
Ministero della marina mercantile
Ministero del commercio con l'estero
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per il turismo
Alto commissariato per l'alimentazione