Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 12 giugno 2001
-
-
Luciano Violante
-
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
-
-
Luciano Violante
-
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006