Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 26 aprile 2005
Cessa
Augusto Battaglia
Lascia l'incarico
Membro del c.d.
Augusto Battaglia
Presidente
Luciano Violante
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vicepresidenti
Renzo Innocenti
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Elena Montecchi
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Bogi
dal 13.02.2002 al 03.02.2006
Membro dal 04.06.2001 al 03.02.2006
Mauro Agostini
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Membri del c.d.
Luciano Violante
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Valerio Calzolaio
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Renzo Innocenti
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Elena Montecchi
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piero Ruzzante
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carlo Rognoni
dal 20.06.2001 al 03.10.2005
Membro dal 04.06.2001 al 03.10.2005
Giorgio Bogi
dal 20.06.2001 al 03.02.2006
Membro dal 04.06.2001 al 03.02.2006
Salvatore Adduce
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Benvenuto
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marida Bolognesi
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piera Capitelli
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Elena Emma Cordoni
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicola Crisci
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Famiano Crucianelli
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alfiero Grandi
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marcella Lucidi
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanna Melandri
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Minniti
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Rosella Ottone
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Laura Maria Pennacchi
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alba Sasso
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Valdo Spini
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Visco
dal 20.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Augusto Battaglia
dal 13.02.2002 al 26.04.2005
Membro dal 04.06.2001 al 26.04.2005
Mauro Agostini
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Valter Bielli
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Bonito
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Domenico Bova
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Aldo Cennamo
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Eugenio Duca
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sergio Gambini
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanna Grignaffini
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Grazia Labate
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carlo Leoni
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Lolli
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Lino Rava
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicola Rossi
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Rossiello
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Soda
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Michele Ventura
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabrizio Vigni
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Katia Zanotti
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Raffaella Mariani
dal 14.03.2005 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Segretari
Valerio Calzolaio
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piero Ruzzante
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicola Rossi
dal 13.02.2002 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Raffaella Mariani
dal 14.03.2005 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Delegati d'aula
Renzo Innocenti
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piero Ruzzante
dal 13.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
altri membri
Roberto Sciacca
dal 04.06.2001 al 09.05.2005
Italo Sandi
dal 04.06.2001 al 24.06.2005
Giacomo Mancini
dal 04.06.2001 al 26.09.2005
Marisa Abbondanzieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gabriele Albonetti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sesa Amici
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franco Angioni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fulvia Bandoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Barbieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Bellini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Goffredo Maria Bettini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Borrelli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gloria Buffo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Salvatore Buglio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonello Cabras
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Caldarola
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Carboni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carlo Carli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Bruno Cazzaro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mauro Chianale
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franca Chiaromonte
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vannino Chiti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Massimo Cialente
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Margherita Coluccini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Silvana Dameri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Raffaello De Brasi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo De Luca
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberta De Simone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Olga Di Serio d'Antona
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Lorenzo Diana
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Piero Franco Fassino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Filippeschi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Anna Finocchiaro
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Fluvi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Fumagalli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Renato Galeazzi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pietro Gasperoni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Giacco
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Giulietti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franco Grillini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Guerzoni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giovanni Kessler
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mimmo Luca'
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Lulli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Lumia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Luongo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Beatrice Maria Magnolfi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paola Manzini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alessandro Maran
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Paola Mariani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Arnaldo Mariotti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Riccardo Marone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pietro Maurandi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Graziano Mazzarello
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carmen Motta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabio Mussi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Rolando Nannicini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gonario Nieddu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Nigra
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gerardo Oliverio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Olivieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Panattoni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Petrella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Donato Piglionica
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberta Pinotti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Silvana Pisa
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Barbara Pollastrini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Aldo Preda
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Erminio Angelo Quartiani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franco Raffaldini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Umberto Ranieri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Rotundo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Rugghia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sergio Sabattini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alfredo Sandri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sauro Sedioli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marina Sereni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Siniscalchi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Stramaccioni
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Susini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pietro Tidei
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Walter Tocci
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Tolotti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Lalla Trupia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Livia Turco
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Michele Vianello
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Massimo Zunino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Martella
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Massimo Tedeschi
dal 27.10.2004 al 27.04.2006
Luciano Pettinari
dal 11.02.2005 al 27.04.2006
Storia
Composizione storica
04.06.2001
Aderiscono 136 membri
05.06.2001
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Aderisce 1 membro
12.06.2001
Cessa 1 membro
13.06.2001
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
20.06.2001
Vengono eletti 27 deputati alla carica di Membro del c.d.
13.02.2002
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 19 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 7
19.07.2004
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 3 membri
20.07.2004
Aderisce 1 membro
27.10.2004
Aderisce 1 membro
09.02.2005
Cessa 1 membro
11.02.2005
Aderisce 1 membro
13.03.2005
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
14.03.2005
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
13.04.2005
Cessa 1 membro
20.04.2005
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
26.04.2005
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
27.04.2005
Aderisce 1 membro
09.05.2005
Cessa 1 membro
24.06.2005
Cessa 1 membro
30.06.2005
Aderisce 1 membro
26.09.2005
Cessa 1 membro
03.10.2005
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
03.02.2006
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro