Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 maggio 1996 al 4 giugno 1996
-
-
Mauro Paissan
-
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
-
-
Giorgio La Malfa
-
dal 15.05.1996 al 20.11.1996
Membro
dal 15.05.1996 al 29.01.1997
-
-
Rino Piscitello
-
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 31.03.1999