Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 20 dicembre 1998 al 21 dicembre 1998
-
-
Mauro Paissan
-
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
-
-
Rino Piscitello
-
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
-
-
Giovanni Crema
-
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 21.12.1996 al 29.05.2001