Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 ottobre 1998 al 21 ottobre 1998
-
Aderiscono
-
Fausto Bertinotti,
Ugo Boghetta,
Francesco Bonato,
Luca Cangemi,
Walter De Cesaris,
Francesco Giordano,
Maria Lenti,
Giorgio Malentacchi,
Ramon Mantovani,
Maria Celeste Nardini,
Giuliano Pisapia,
Edo Rossi,
Tiziana Valpiana,
Nichi Vendola
-
-
Mauro Paissan
-
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Membro
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
-
-
Rino Piscitello
-
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
Membro
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
-
-
Giovanni Crema
-
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Membro
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
-
-
Carlo Giovanardi
-
dal 20.04.1998 al 17.12.1998
Membro
dal 15.04.1998 al 29.05.2001