Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 1994
-
-
Diego Masi
-
dal 29.04.1994 al 21.02.1995
Membro
dal 21.04.1994 al 21.02.1995