Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 1 giugno 1994
Aderisce
Vittorio Sgarbi
Presidente
Siegfried Brugger
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Vicepresidenti
Mauro Guerra
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Luciana Sbarbati Carletti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Membro dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Diego Masi
dal 29.04.1994 al 21.02.1995
Membro dal 21.04.1994 al 21.02.1995
altri membri
Ferdinando Adornato
dal 21.04.1994 al 14.06.1994
Serafino Pulcini
dal 21.04.1994 al 14.06.1994
Vincenzo Torre
dal 21.04.1994 al 14.06.1994
Pietro Cerullo
dal 21.04.1994 al 19.12.1994
Alberto Michelini
dal 21.04.1994 al 19.12.1994
Giuseppe Siciliani
dal 21.04.1994 al 19.12.1994
Giuseppe Maria Ayala
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Giorgio Bogi
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Willer Bordon
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Silvano Gori
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Enrico Indelli
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Carla Mazzuca Poggiolini
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Pietro Milio
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Antonino Mirone
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Roberto Paggini
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Elisa Pozza Tasca
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Giovanni Rivera
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Mariotto Segni
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Mario Soldani
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Denis Ugolini
dal 21.04.1994 al 21.02.1995
Luciano Caveri
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Ernesto Stajano
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Giulio Carlo Danilo Tremonti
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Johann Georg Widmann
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Karl Zeller
dal 21.04.1994 al 08.05.1996
Sergio Castellaneta
dal 19.05.1994 al 08.05.1996
Vittorio Sgarbi
dal 01.06.1994 al 08.05.1996
Storia
Composizione storica
21.04.1994
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Aderiscono 49 membri
29.04.1994
Viene eletto 1 Vicepresidente
05.05.1994
Cessano 8 membri
16.05.1994
Cessano 13 membri
19.05.1994
Aderisce 1 membro
01.06.1994
Aderisce 1 membro
02.06.1994
Aderisce 1 membro
14.06.1994
Cessano 4 membri
08.09.1994
Aderisce 1 membro
30.09.1994
Aderisce 1 membro
20.10.1994
Aderisce 1 membro
21.10.1994
Aderiscono 5 membri
25.11.1994
Aderisce 1 membro
07.12.1994
Cessa 1 membro
19.12.1994
Cessano 11 membri
31.01.1995
Aderisce 1 membro
07.02.1995
Aderisce 1 membro
15.02.1995
Cessa 1 membro
21.02.1995
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 16 membri
13.03.1995
Viene eletto 1 Vicepresidente
29.03.1995
Aderisce 1 membro
11.04.1995
Aderisce 1 membro
27.04.1995
Aderisce 1 membro
20.06.1995
Aderiscono 14 membri
29.06.1995
Aderisce 1 membro
13.07.1995
Aderiscono 11 membri
03.08.1995
Aderisce 1 membro
25.10.1995
Aderisce 1 membro
20.12.1995
Cessano 10 membri
10.01.1996
Cessa 1 membro
02.02.1996
Cessano 2 membri
07.02.1996
Aderisce 1 membro
13.03.1996
Aderiscono 2 membri
27.03.1996
Aderiscono 5 membri
18.04.1996
Aderisce 1 membro