Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 dicembre 1994 al 30 gennaio 1995
-
Cessano
-
Pietro Cerullo,
Alberto Michelini,
Giuseppe Siciliani,
Vittorio Aliprandi,
Marilena Marin,
Pier Corrado Salino,
Luca Basso,
Furio Gubetti,
Lelio Lantella,
Lucio Malan,
Riccardo Sandrone
-
-
Diego Masi
-
dal 29.04.1994 al 21.02.1995
Membro
dal 21.04.1994 al 21.02.1995