Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
MSI-DESTRA NAZIONALE
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 luglio 1987 al 15 luglio 1987
-
Aderiscono
-
Giorgio Almirante,
Antonio Mazzone,
Antonio Guarra,
Tomaso Staiti Di Cuddia Delle Chiuse,
Andrea Mitolo,
Domenico Mennitti,
Giulio Maceratini,
Renato Alpini,
Francesco Giulio Baghino,
Filippo Berselli,
Giulio Caradonna,
Olindo Del Donno,
Gianfranco Fini,
Franco Franchi,
Guido Lo Porto,
Antonino Macaluso,
Ugo Martinat,
Massimo Massano,
Domenico Nania,
Gastone Parigi,
Antonio Parlato,
Alfredo Pazzaglia,
Giovanni Pellegatta,
Adriana Poli Bortone,
Girolamo Rallo,
Giuseppe Rauti,
Giuseppe Rubinacci,
Francesco Servello,
Nino Sospiri,
Carlo Tassi,
Giuseppe Tatarella,
Enzo Trantino,
Mirko Tremaglia,
Raffaele Valensise
-
-
Guido Lo Porto
-
dal 09.07.1987 al 06.04.1988
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992