Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
MSI-DESTRA NAZIONALE
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 febbraio 1990 al 9 luglio 1991
-
-
Ugo Martinat
-
dal 06.04.1988 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992