Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
MSI-DESTRA NAZIONALE
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 24 ottobre 1989
-
-
Ugo Martinat
-
dal 06.04.1988 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992