Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 5 luglio 1979 al 11 luglio 1979
-
-
Alessandro Natta
-
dal 05.07.1979 al 12.07.1979
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Alberto Cecchi
-
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Bruno Fracchia
-
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
-
-
Mario Pochetti
-
dal 05.07.1979 al 11.07.1983
Membro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983