Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
II Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Alfredo Covelli
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vicepresidente
Roberto Cantalupo
dal 01.01.1956 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membri del c.d.
Giovanni Francesco Alliata Di Montereale
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 19.12.1956
Giorgio Bardanzellu
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Raffaele Cafiero
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Membro dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Roberto Cantalupo
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonino Cuttitta
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Giuseppe Menotti De Francesco
dal 21.07.1953 al 12.11.1957
Membro dal 21.07.1953 al 12.11.1957
Cesare Degli Occhi
dal 21.07.1953 al 31.12.1954
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Sciaudone
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Segretario
Giuseppe Basile
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Vicesegretario
Nunzio Caroleo
dal 01.01.1954 al 11.06.1958
Membro dal 21.07.1953 al 11.06.1958
altri membri
Giuseppe De Falco
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Paolo Greco
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Guido Grimaldi
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Luigi Amato
dal 21.07.1953 al 15.06.1954
Angelo Rubino
dal 21.07.1953 al 15.06.1954
dal 13.11.1956 al 11.06.1958
Raffaele Chiarolanza
dal 21.07.1953 al 16.06.1954
Odo Spadazzi
dal 21.07.1953 al 30.06.1954
Vincenzo Selvaggi
dal 21.07.1953 al 14.06.1955
Massimo Del Fante
dal 21.07.1953 al 25.10.1956
Uberto Bonino
dal 21.07.1953 al 08.11.1956
Giuseppe Muscariello
dal 21.07.1953 al 21.12.1956
Letterio La Spada
dal 21.07.1953 al 24.09.1957
Filippo Barattolo
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Maria Bianchi Chiechi
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Agilulfo Caramia
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Emilio d'Amore
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Antonio Daniele
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Carlo Delcroix
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Francesco Di Bella
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Pierino Luigi Ferrari
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Alberigo Lenza
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Roberto Lucifero d'Aprigliano
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Benedetto Cottone
dal 22.07.1953 al 22.12.1956
Ettore Viola Di Ca' Tasson
dal 22.07.1953 al 19.11.1957
Salvatore Barberi
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Stefano Cavaliere
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Ida Matarazzo
dal 22.07.1953 al 11.06.1958
Arturo Marzano
dal 27.07.1953 al 11.06.1958
Storia
Composizione storica
21.07.1953
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
Aderiscono 33 membri
22.07.1953
Aderiscono 5 membri
27.07.1953
Aderisce 1 membro
01.01.1954
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Vicesegretario
05.06.1954
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessano 4 membri
15.06.1954
Cessano 2 membri
16.06.1954
Cessa 1 membro
30.06.1954
Cessa 1 membro
31.12.1954
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
14.06.1955
Cessa 1 membro
01.01.1956
Viene eletto 1 Vicepresidente
25.10.1956
Cessa 1 membro
08.11.1956
Cessa 1 membro
13.11.1956
Aderisce 1 membro
19.12.1956
Cessa 1 membro
21.12.1956
Cessa 1 membro
22.12.1956
Cessa 1 membro
24.09.1957
Cessa 1 membro
12.11.1957
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
19.11.1957
Cessa 1 membro