Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 21 luglio 1953
-
Aderiscono
-
Raffaele Cafiero,
Giuseppe De Falco,
Paolo Greco,
Guido Grimaldi,
Luigi Amato,
Angelo Rubino,
Raffaele Chiarolanza,
Odo Spadazzi,
Vincenzo Selvaggi,
Massimo Del Fante,
Uberto Bonino,
Giovanni Francesco Alliata Di Montereale,
Giuseppe Muscariello,
Letterio La Spada,
Giuseppe Menotti De Francesco,
Filippo Barattolo,
Giorgio Bardanzellu,
Giuseppe Basile,
Maria Bianchi Chiechi,
Roberto Cantalupo,
Agilulfo Caramia,
Nunzio Caroleo,
Alfredo Covelli,
Antonino Cuttitta,
Emilio d'Amore,
Antonio Daniele,
Cesare Degli Occhi,
Carlo Delcroix,
Francesco Di Bella,
Pierino Luigi Ferrari,
Alberigo Lenza,
Roberto Lucifero d'Aprigliano,
Francesco Sciaudone
-
-
Alfredo Covelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Raffaele Cafiero
-
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
-
-
Giuseppe Basile
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958