Gruppi del II Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
Dal 21 luglio 1953 al 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 luglio 1953 al 31 dicembre 1953
-
-
Alfredo Covelli
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
-
-
Raffaele Cafiero
-
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
Membro
dal 21.07.1953 al 05.06.1954
-
-
Giuseppe Basile
-
dal 21.07.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 21.07.1953 al 11.06.1958