Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
(già UNIONE DI CENTRO (UDC) fino a 20.04.2011)
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 15 settembre 2010
-
-
Amedeo Ciccanti
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 20.04.2011
-
-
Angelo Compagnon
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 20.04.2011
-
-
Giuseppe Naro
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 20.04.2011
-
-
Luca Volonte'
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 20.04.2011
-
-
Angelo Compagnon
-
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 05.05.2008 al 20.04.2011