Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVI Legislatura della Repubblica italiana
/ UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
(già UNIONE DI CENTRO (UDC) fino a 20.04.2011)
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 novembre 2011 al 25 aprile 2012
Aderisce
Gabriella Carlucci
Presidente
Pier Ferdinando Casini
dal 05.05.2008 al 26.04.2012
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Vicepresidente
Gian Luca Galletti
dal 22.10.2010 al 26.04.2012
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Membri del c.d.
Amedeo Ciccanti
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Angelo Compagnon
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Giuseppe Naro
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Luca Volonte'
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Tesoriere
Giuseppe Naro
dal 22.10.2010 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Segretari
Amedeo Ciccanti
dal 22.10.2010 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Angelo Compagnon
dal 22.10.2010 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Delegati d'aula
Angelo Compagnon
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Gian Luca Galletti
dal 22.10.2010 al 26.04.2012
Membro dal 21.04.2011 al 14.03.2013
altri membri
Lorenzo Ria
dal 21.04.2011 al 05.11.2012
Savino Pezzotta
dal 21.04.2011 al 17.01.2013
Ferdinando Adornato
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Paola Binetti
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Francesco Bosi
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Rocco Buttiglione
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Marco Calgaro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Luisa Capitanio Santolini
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Enzo Carra
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Angelo Cera
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Lorenzo Cesa
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Antonio De Poli
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Teresio Delfino
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Armando Dionisi
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Anna Teresa Formisano
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Mauro Libe'
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Renzo Lusetti
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Pierluigi Mantini
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Pietro Marcazzan
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Antonello Mereu
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Ricardo Antonio Merlo
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Gabriella Mondello
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Roberto Occhiuto
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Nedo Lorenzo Poli
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Roberto Rao
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Salvatore Ruggeri
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Mario Tassone
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Nunzio Francesco Testa
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Domenico Zinzi
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
Alessio Bonciani
dal 03.11.2011 al 14.03.2013
Ida d'Ippolito Vitale
dal 03.11.2011 al 14.03.2013
Gabriella Carlucci
dal 07.11.2011 al 14.03.2013
Storia
Composizione storica
05.05.2008
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 35 membri
06.05.2008
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
27.11.2008
Cessa 1 membro
27.03.2009
Aderisce 1 membro
12.05.2009
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
09.06.2009
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
29.07.2009
Aderisce 1 membro
21.09.2009
Aderisce 1 membro
10.11.2009
Cessa 1 membro
25.11.2009
Viene eletto 1 Delegato d'aula
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
14.01.2010
Aderiscono 2 membri
15.02.2010
Aderisce 1 membro
03.08.2010
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
Cessa 1 membro
14.09.2010
Aderisce 1 membro
15.09.2010
Cessa 1 membro
16.09.2010
Aderisce 1 membro
23.09.2010
Aderisce 1 membro
27.09.2010
Cessa 1 membro
28.09.2010
Cessano 4 membri
22.10.2010
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Viene eletto 1 Delegato d'aula
29.03.2011
Aderisce 1 membro
20.04.2011
Cessano 36 membri
21.04.2011
Aderiscono 36 membri
27.09.2011
Cessa 1 membro
03.11.2011
Aderiscono 2 membri
07.11.2011
Aderisce 1 membro
26.04.2012
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
17.05.2012
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Viene eletto 1 Delegato d'aula
05.11.2012
Cessa 1 membro
17.01.2013
Cessa 1 membro