Gruppi del XVI Legislatura della Repubblica italiana
UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
(già UNIONE DI CENTRO (UDC) fino a 20.04.2011)
Dal 5 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 aprile 2011 al 26 settembre 2011
-
Aderiscono
-
Deodato Scanderebech,
Lorenzo Ria,
Savino Pezzotta,
Ferdinando Adornato,
Paola Binetti,
Francesco Bosi,
Rocco Buttiglione,
Marco Calgaro,
Luisa Capitanio Santolini,
Enzo Carra,
Pier Ferdinando Casini,
Angelo Cera,
Lorenzo Cesa,
Amedeo Ciccanti,
Angelo Compagnon,
Antonio De Poli,
Teresio Delfino,
Armando Dionisi,
Anna Teresa Formisano,
Gian Luca Galletti,
Mauro Libe',
Renzo Lusetti,
Pierluigi Mantini,
Pietro Marcazzan,
Antonello Mereu,
Ricardo Antonio Merlo,
Gabriella Mondello,
Giuseppe Naro,
Roberto Occhiuto,
Nedo Lorenzo Poli,
Roberto Rao,
Salvatore Ruggeri,
Mario Tassone,
Nunzio Francesco Testa,
Luca Volonte',
Domenico Zinzi
-
-
Amedeo Ciccanti
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Angelo Compagnon
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Naro
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Luca Volonte'
-
dal 06.05.2008 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Giuseppe Naro
-
dal 22.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Amedeo Ciccanti
-
dal 22.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Angelo Compagnon
-
dal 22.10.2010 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013
-
-
Angelo Compagnon
-
dal 25.11.2009 al 14.03.2013
Membro
dal 21.04.2011 al 14.03.2013