Organi del
Comitato per la legislazione
5 gennaio 1998 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 10 agosto 1999 al 28 ottobre 1999
Presidente
-
-
Vincenzo Siniscalchi
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 01.07.1999 al 31.12.1999
Membro
dal 05.01.1998
al 29.05.2001
Vicepresidente
-
-
Raffaele Cananzi
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 01.07.1999 al 10.11.1999
Membro
dal 05.01.1998
al 10.11.1999
Segretario
-
-
Franco Frattini
FORZA ITALIA
-
dal 01.07.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 16.11.1998
al 29.05.2001