Organi del
Comitato per la legislazione
5 gennaio 1998 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 giugno 2000 al 30 giugno 2000
Presidente
-
-
Maria Celeste Nardini
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 01.01.2000 al 30.06.2000
Membro
dal 10.08.1999
al 29.05.2001
Vicepresidente
-
-
Giovanni Meloni
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 01.01.2000 al 30.06.2000
Membro
dal 05.01.1998
al 29.05.2001
Segretario
-
-
Franco Frattini
FORZA ITALIA
-
dal 01.07.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 16.11.1998
al 29.05.2001