Organi del
Comitato per la legislazione
5 gennaio 1998 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 dicembre 1999 al 30 dicembre 1999
Presidente
-
-
Vincenzo Siniscalchi
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
-
dal 01.07.1999 al 31.12.1999
Membro
dal 05.01.1998
al 29.05.2001
Vicepresidente
-
-
Beniamino Andreatta
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 10.11.1999 al 18.01.2000
Membro
dal 10.11.1999
al 18.01.2000
Segretario
-
-
Franco Frattini
FORZA ITALIA
-
dal 01.07.1999 al 29.05.2001
Membro
dal 16.11.1998
al 29.05.2001