Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitato per la legislazione
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato per la legislazione
5 gennaio 1998 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 dicembre 1999 al 30 dicembre 1999
cessa
Rocco Maggi
Segretario
Franco Frattini
FORZA ITALIA
dal 01.07.1999 al 29.05.2001
Naviga
Storia
Composizione storica
05.01.1998
sono assegnati 8 membri
06.01.1998
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
30.06.1998
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
28.10.1998
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
16.11.1998
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.12.1998
il Presidente lascia l'incarico
31.12.1998
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
19.05.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.06.1999
il Presidente lascia l'incarico
01.07.1999
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
10.08.1999
sono assegnati 2 membri
29.10.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.11.1999
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
22.12.1999
cessa 1 membro
31.12.1999
il Presidente lascia l'incarico
01.01.2000
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
18.01.2000
è assegnato 1 membro
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
11.02.2000
è assegnato 1 membro
02.06.2000
cessa 1 membro
30.06.2000
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.07.2000
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
14.07.2000
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
31.12.2000
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Gruppi
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (1)
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO (1)
FORZA ITALIA (1)