Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
30 maggio 1972 - 4 luglio 1976
(Articolo 126, 4 comma, della Costituzione, legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 52, e legge 28 ottobre 1970, n. 775, artt. 21 e 32)
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 febbraio 1975 al 10 marzo 1975
Vicepresidenti
-
-
Sen.
Enzo Modica
-
dal 12.06.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 30.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Renato Ballardini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 12.07.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 05.06.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Donato Scutari
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 12.07.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 05.06.1972
al 04.07.1976