Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
5 agosto 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 ottobre 1976 al 21 ottobre 1976
Presidente
-
-
Guido Fanti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.08.1976
al 19.06.1979
Vicepresidenti
-
-
Bruno Kessler
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 10.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.08.1976
al 19.06.1979
-
-
Gaspare Saladino
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1976 al 19.06.1979
Membro
dal 05.08.1976
al 19.06.1979