Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
11 luglio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 2001 al 13 febbraio 2002
Vicepresidenti
-
-
Karl Zeller
MISTO
-
dal 12.07.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 11.07.2001
al 27.04.2006
-
-
Riccardo Migliori
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 12.07.2001 al 27.04.2006
Membro
dal 11.07.2001
al 27.04.2006
Capigruppo
-
-
Giampaolo Nuvoli
FORZA ITALIA
-
dal 20.07.2001 al 03.01.2005
Membro
dal 11.07.2001
al 27.04.2006
-
-
Andrea Gibelli
LEGA NORD PADANIA
-
dal 25.07.2001 al 19.01.2004
Membro
dal 11.07.2001
al 19.01.2004