Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
11 luglio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 2001 al 13 febbraio 2002
cessa
Vannino Chiti
Subentri
Altri membri
Antonello Cabras
subentra a
Vannino Chiti
fino al 27.04.2006
Capogruppo
Andrea Gibelli
LEGA NORD PADANIA
dal 25.07.2001 al 19.01.2004
Naviga
Storia
Composizione storica
11.07.2001
sono assegnati 40 membri
12.07.2001
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
20.07.2001
viene eletto 1 Capogruppo
25.07.2001
viene eletto 1 Capogruppo
26.11.2001
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.11.2001
cessa 1 membro
1 subentro
12.12.2001
cessa 1 membro
1 subentro
14.02.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.04.2002
cessano 2 membri
2 subentri
11.07.2002
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
18.07.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.07.2002
viene eletto il Presidente
01.08.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.11.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.01.2004
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
06.10.2004
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
03.01.2005
1 Capogruppo lascia l'incarico
25.01.2005
viene eletto 1 Capogruppo
05.05.2005
1 subentro
termina 1 subentro
12.09.2005
cessa 1 membro
14.11.2005
1 subentro
Gruppi
MISTO (1)
ALLEANZA NAZIONALE (1)
FORZA ITALIA (1)
LEGA NORD PADANIA (1)