Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni bicamerali e d'inchiesta
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione parlamentare per le questioni regionali
11 luglio 2001 - 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 dicembre 2001 al 13 febbraio 2002
cessa
Vannino Chiti
Subentri
Altri membri
Antonello Cabras
subentra a
Vannino Chiti
fino al 27.04.2006
Vicepresidente
Karl Zeller
MISTO
dal 12.07.2001 al 27.04.2006
Naviga
Storia
Composizione storica
11.07.2001
sono assegnati 40 membri
12.07.2001
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
20.07.2001
viene eletto 1 Capogruppo
25.07.2001
viene eletto 1 Capogruppo
26.11.2001
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.11.2001
cessa 1 membro
1 subentro
12.12.2001
cessa 1 membro
1 subentro
14.02.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.04.2002
cessano 2 membri
2 subentri
11.07.2002
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
18.07.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.07.2002
viene eletto il Presidente
01.08.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.11.2002
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
19.01.2004
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
1 subentro
06.10.2004
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
03.01.2005
1 Capogruppo lascia l'incarico
25.01.2005
viene eletto 1 Capogruppo
05.05.2005
1 subentro
termina 1 subentro
12.09.2005
cessa 1 membro
14.11.2005
1 subentro
Gruppi
MISTO (1)
ALLEANZA NAZIONALE (1)
FORZA ITALIA (1)
LEGA NORD PADANIA (1)