Organi del
Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
22 luglio 1968 - 24 maggio 1972
(ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947 n. 428, articolo 11, e legge 23 agosto 1949 n. 681, articolo 1)
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 aprile 1970 al 15 aprile 1970
Presidente
-
-
Sen.
Mario Dosi
-
dal 22.07.1968 al 24.05.1972
Membro
dal 22.07.1968
al 24.05.1972
Vicepresidenti
-
-
Giancarlo Pajetta
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 23.07.1968 al 26.01.1971
Membro
dal 23.07.1968
al 24.05.1972
-
-
Primo Silvestri
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 15.01.1969 al 07.08.1970
Membro
dal 15.01.1969
al 07.08.1970