Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1946: "Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia"
16 dicembre 1955 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Mario Martinelli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 16.12.1955
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Alberto Simonini
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 16.12.1955
al 11.06.1958
-
-
Lelio Basso
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 16.12.1955
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Vittorio Cervone
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 16.12.1955
al 11.06.1958
-
-
Bruno Corbi
COMUNISTA
-
dal 16.12.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 16.12.1955
al 11.06.1958