Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
2 dicembre 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 5 aprile 1905 al 6 febbraio 1906
lascia l'incarico
VicePresidente
Francesco Girardi
vengono eletti
Presidente
Francesco Girardi
VicePresidente
Carlo Gorio
sono assegnati
Carlo Rizzetti
,
Ignazio Filì Astolfone
Presidente
Francesco Girardi
dal 05.04.1905 al 08.02.1909
Vicepresidenti
Francesco Girardi
dal 02.12.1904 al 05.04.1905
Filippo Torrigiani Guadagni
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Gorio
dal 05.04.1905 al 08.02.1909
Segretari
Pietro Lanza ( Di Scalea)
dal 02.12.1904 al 08.02.1906
Carlo Gallini
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Marco Pozzo
dal 02.12.1904 al 19.04.1907
altri membri
Giuseppe De Nava
dal 02.12.1904 al 07.02.1906
Nicola Falconi
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Salvatore Barzilai
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pietro Bertarelli
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Edoardo Daneo
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Nicolò Fulci
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Ubaldo Comandini
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pietro Carmine
dal 02.12.1904 al 07.02.1906
Pietro Lacava
dal 02.12.1904 al 19.04.1907
Vincenzo Riccio
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Giacomo Pala
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Riccardo Luzzatto
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Agostino Berenini
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Cavagnari
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Ruggero Mariotti
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Alfredo Baccelli
dal 02.12.1904 al 07.02.1906
Pasquale Placido
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Girolamo Giusso
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pasquale Grippo
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Michele Torraca
dal 02.12.1904 al 23.08.1906
Carlo Compans Di Brichanteau
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Andrea Costa
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Rizzetti
dal 05.04.1905 al 08.02.1909
Ignazio Filì Astolfone
dal 05.04.1905 al 19.12.1908
Naviga
Storia
Composizione storica
02.12.1904
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 23 membri
27.03.1905
cessa 1 membro
28.03.1905
il Presidente lascia l'incarico
05.04.1905
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 2 membri
1 Vicepresidente lascia l'incarico
07.02.1906
cessano 3 membri
08.02.1906
1 Segretario lascia l'incarico
27.03.1906
sono assegnati 4 membri
13.06.1906
è assegnato 1 membro
23.08.1906
cessa 1 membro
18.12.1906
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
cessa 1 membro
19.04.1907
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
04.05.1907
è assegnato 1 membro
19.12.1908
cessa 1 membro