Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta permanente per le elezioni
2 dicembre 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 23 agosto 1906 al 17 dicembre 1906
cessa
Michele Torraca
Presidente
Francesco Girardi
dal 05.04.1905 al 08.02.1909
Vicepresidenti
Filippo Torrigiani Guadagni
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Gorio
dal 05.04.1905 al 08.02.1909
Segretari
Carlo Gallini
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Marco Pozzo
dal 02.12.1904 al 19.04.1907
altri membri
Nicola Falconi
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Salvatore Barzilai
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pietro Bertarelli
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Edoardo Daneo
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Nicolò Fulci
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Ubaldo Comandini
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pietro Lacava
dal 02.12.1904 al 19.04.1907
Vincenzo Riccio
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Giacomo Pala
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Riccardo Luzzatto
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Agostino Berenini
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Cavagnari
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Ruggero Mariotti
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pasquale Placido
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Girolamo Giusso
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Pasquale Grippo
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Michele Torraca
dal 02.12.1904 al 23.08.1906
Carlo Compans Di Brichanteau
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Andrea Costa
dal 02.12.1904 al 08.02.1909
Carlo Rizzetti
dal 05.04.1905 al 08.02.1909
Ignazio Filì Astolfone
dal 05.04.1905 al 19.12.1908
Camillo Cimati
dal 27.03.1906 al 08.02.1909
Emilio Campi
dal 27.03.1906 al 08.02.1909
Luigi Callaini
dal 27.03.1906 al 08.02.1909
Salvatore Avellone
dal 27.03.1906 al 08.02.1909
Giuseppe Pellecchi
dal 13.06.1906 al 18.12.1906
Naviga
Storia
Composizione storica
02.12.1904
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 23 membri
27.03.1905
cessa 1 membro
28.03.1905
il Presidente lascia l'incarico
05.04.1905
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Vicepresidente
sono assegnati 2 membri
1 Vicepresidente lascia l'incarico
07.02.1906
cessano 3 membri
08.02.1906
1 Segretario lascia l'incarico
27.03.1906
sono assegnati 4 membri
13.06.1906
è assegnato 1 membro
23.08.1906
cessa 1 membro
18.12.1906
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
cessa 1 membro
19.04.1907
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
04.05.1907
è assegnato 1 membro
19.12.1908
cessa 1 membro