Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/
Ufficio di Presidenza
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di Presidenza
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Alessandro Pertini
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Vicepresidenti
Guido Gonella
dal 05.06.1968 al 24.06.1968
Membro dal 05.06.1968 al 24.06.1968
Benigno Zaccagnini
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Lucio Mario Luzzatto
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Arrigo Boldrini
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Roberto Lucifredi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 24.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 24.07.1968 al 24.05.1972
questore
Mauro Tognoni
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Egidio Ariosto
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Gustavo De Meo
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Segretari
Vittorino Carra
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Emanuele Terrana
dal 05.06.1968 al 14.12.1968
Membro dal 05.06.1968 al 14.12.1968
Raffaele Delfino
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Renato Finelli
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Arnaldo Armani
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Adelio Terraroli
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Agostino Bignardi
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Renzo Pigni
dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Membro dal 05.06.1968 al 24.05.1972
Antonio Montanti
REPUBBLICANO
dal 22.05.1969 al 24.05.1972
Membro dal 22.05.1969 al 24.05.1972
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
05.06.1968
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 16 membri
24.06.1968
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
24.07.1968
viene eletto 1 Vicepresidente
è assegnato 1 membro
14.12.1968
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
22.05.1969
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro