Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
II Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
V Commissione Difesa
25 giugno 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 maggio 1957 al 22 maggio 1957
è assegnato
Raffaele De Caro
Vicepresidente
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 10.07.1956 al 30.06.1957
Segretario
Giacomo Corona
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 10.07.1956 al 30.06.1957
Naviga
Storia
Composizione storica
01.07.1953
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 47 membri
22.07.1953
viene eletto il Presidente
sono assegnati 7 membri
27.07.1953
è assegnato 1 membro
30.07.1953
è assegnato 1 membro
20.11.1953
è assegnato 1 membro
10.02.1954
cessano 2 membri
11.02.1954
sono assegnati 4 membri
cessano 4 membri
30.06.1954
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 2 membri
01.07.1954
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
07.07.1954
sono assegnati 5 membri
cessano 3 membri
15.08.1954
è assegnato 1 membro
30.06.1955
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 5 membri
01.07.1955
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
è assegnato 1 membro
09.07.1955
cessa 1 membro
20.07.1955
sono assegnati 5 membri
30.06.1956
cessano 4 membri
01.07.1956
sono assegnati 3 membri
09.07.1956
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
10.07.1956
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
16.05.1957
è assegnato 1 membro
23.05.1957
cessa 1 membro
30.06.1957
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1957
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
03.07.1957
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
Gruppi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO (1)
DEMOCRATICO CRISTIANO (2)
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (1)
COMUNISTA (1)